Руководители РостехнадзораАлёшин Алексей Владиславович - Руководитель Ростехнадзора с января 2014 года по настоящее время Родился 24 мая 1959 года. В 1981 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета. В 2002 году окончил факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Кандидат юридических наук
1981 - 1996 работал следователем прокуратуры, юристом в коммерческих и учебных организациях
1996 - 1999 заместитель генерального директора ГУП «Госзагрансобственность»
1999 - 2000 заместитель генерального директора ФГУП «Промэкспорт»
2000 - 2007 заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
2007 - 2014 первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»
С 2014 года по настоящее время - руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Ферапонтов Алексей Викторович - Врио руководителя Ростехнадзора с апреля 2013 года по январь 2014 года Родился 30 декабря 1963 года в г. Москве. Образование высшее. Окончил Московский институт электронного машиностроения и Российский государственный открытый технический университет путей сообщения. Кандидат технических наук. Работал заместителем генерального директора ОАО «Росгосстрах», заместителем генерального директора ОСАО «Ингосстрах». В Госатомнадзоре России — Ростехнадзоре с 2003 года: Заместитель директора ФГУП ВО «Безопасность», заместитель директора ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность». В 2008 году назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. С ноября 2010 года статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. С сентября 2014 года заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Кутьин Николай Георгиевич - руководитель Ростехнадзора с сентября 2008 года по апрель 2013 года Родился 24 июля 1965 года в г. Ленинграде. Образование высшее. Кандидат юридических наук. Опыт работы в органах исполнительной власти: помощник председателя райисполкома (г. Ленинград);
12 ноября 2005 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1912 назначен заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. До этого времени был руководителем управления по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 20 сентября 2008 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1378-р назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 года N 694-р освобожден от должности руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по собственному желанию.
Пуликовский Константин Борисович – руководитель Ростехнадзора с декабря 2005 года по сентябрь 2008 года Родился 9 февраля 1948 года в г. Уссурийске Приморского края в семье офицера. Окончил Военную академию БТВ им. Р. Я. Малиновского, Военную академию Генерального штаба. Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Два года провел в зоне осетино-ингушского конфликта. В ходе первой чеченской кампании (1994-1996) командовал группировкой федеральных сил "Северо-Запад". С июля по август 1996 г. — командующий Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне. С 1998 года работал в органах исполнительной власти г. Краснодара. С мая 2000 г. по ноябрь 2005 г. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 2111-р Пуликовский Константин Борисович назначен руководителем Федеральной cлужбы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2006 г. N 342-р руководитель Ростехнадзора Пуликовский К.Б. утвержден председателем российских частей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2008 года снят с должности по собственному желанию.
Родился 26 сентября 1959 года. В 1982 г окончил Московский энергетический институт по специальности автоматизация теплоэнергетических процессов, инженер-теплоэнергетик. После окончания института поступил на работу в Государственный научно-исследовательский проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект», с 1997 года – генеральный директор ФГУП «Атомэнергопроект». В июле 2002 года был назначен заместителем Министра Российской Федерации по атомной энергии. 23 июня 2003 года назначен на должность начальника Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзора России). 12 марта 2004 года назначен на должность руководителя Федеральной службы по атомному надзору. 1 июля 2004 г. назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 2 июля 2004 года Распоряжением Правительства Российской Федерации на него возложено временное исполнение обязанностей руководителя Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кандидат социологических наук с 2001 года, кандидат технических наук с 2003 года.
|